Quadern de tots los actas estan en poder de mi Don Llorens Quart tant propis com tambe de totas las heretats que mos antepassats han succehit y de los que de vuy en hanvant faré, se trobaran per A.B.C y cada hu en son nombre fet vuy als 23 de Novembre de 1688. Axi matex los qui a mi succehiran seguiran la mateixa orda per mas claricia y poch treball en buscarlos quant se seran menester tot açò per memoria
Venta de 12 quarteras trigo censo, otorgada por Dª Margarita Quart i su hijo Dn. Lorenzo Quart, á favor del Convento de Santa Clara de Ciudadela, dia 29 Julio de 1675. Cancelada
Venta de 2 quarteras trigo censo, otorgada por Dª Margarita Quart y su hijo Dn. Lorenzo Quart, á favor de Esperanza Parpal, 3 Noviembre de 1674. Cancelada (Quitat als 6 Agost de 1744 per Dn. Bernat Olives i Quart)
Venta de 5 quarteras trigo censo, otorgada por Dª Margarita Quart y su hijo D. Lorenzo Quart, á favor de Juan Pons, dia 24 Septiembre de 1687. Cancelada (Quitat acte en poder de Codina notari en 1732 Agost als 7)
Venta de 4 quarteras trigo censo, otorgada por Dª Margarita Quart y su hijo D. Lorenzo Quart, á favor de Miguel Aragones, dia 12 Agosto de 1684. Cancelada
Venta de 6 quarteras trigo censo, otorgada por Dª Margarita Quart y su hijo D. Lorenzo Quart, á favor de Antonia Llabrés, dia 7 Agosto de 1684. Cancelada (Quitades acte en poder de Codina notari als 17 Agost de 1732)
Venta de 1 quartera 3 barcellas trigo censo, otorgada por Dª Margarita Quart y su hijo D. Lorenzo Quart, á favor de Esperanza Parpal, dia 30 Marzo de 1681. Cancelada
Redención de 88 libras censo firmada por Isabel Vilallonga, Dn. Cristóbal Llambias, Isabel Pons, y Jaume Vilallonga, á favor de Dª Margarita Quart y Olives
Redenciones de 99 libras 10 sueldos y de 2 quarteras 3 barcellas 3 almuds trigo firmadas por Tomas Pons, D. Gabriel Squella, D. Rafael Febrer, el Convento de Santa Clara, Juan Bagur, y Antonia Salord, á favor de Dª Margarita Quart y su hijo Lorenzo Quart