Venta de 42 quarteras trigo censo, otorgada, por Dn. Bernardo Olives como curador de su sobrino Dn. Bernardo José Olives y Olives á favor de Antonio Mateo Roig, 21 Enero de 1724. Cancelada
Venta de 16 quarteras trigo censo, otorgada por Dn. Bernardo Ignacio Olives y Quart, á favor de Dn. Miguel Lliñá, dia 24 Marzo de 1742. Cancelada / Acta de encarregament de 16 quarteras blat cens a 2 lliures 8 sous cens per quartera á favor del R. Miquel Lliñá (Quitat per Dn. Bernat Olives y Quart avuy als 7 Janer de 1747)
Venta de 15 quarteras trigo censo, otorgada por Dn. Bernardo Ignacio Olives y Quart, á favor de José Torrent, dia 30 Septiembre de 1757. Cancelada / Acta de 15 quarteras blat cens que Dn. Bernat Ignaci Olives y Quart encarrega sobre la sua cavalleria de Son Saura al for de 4 lliures cens per quartera á favor de Joseph Torrent
Venta de 3 quarteras trigo censo, otorgada por Juan Bonet, á favor de Isabel Casasnovas, dia 25 Octubre de 1774. Cancelada / Acte de Elisabeth Casasnovas Vda del honor Llorens Benejam de 3 quarteras blat cens al for de 4 lliures cens per quartera ha encarrega ab a son favor Juan Bonet y Sastre sobre la sua part de la possessio dita el Rafal den Bonet
Venta de 13 quarteras 3 barcellas trigo censo, otorgada por Dn. Bernardo Magin Olives y Martorell á favor de Francisco Moll y Barber, dia 25 Octubre de 1779. Cancelada / Acta de 13 quarteras 3 barcellas blat cens al for de 45 sous cens per quartera que Dn. Bernat Olives y Martorell encarregá a favor del hoonor Francesc Moll y Barber
Venta de 4 libras 3 sueldos censo, otorgada por Dn. Bernardo Magin Olives y Martorell á favor de la herencia de Andres Sans, dia 3 Marzo de 1781. Cancelada / Acta de 4 lliures 3 sous cens que Dn. Bernat Olives y Martorell encarregá a favor de la heretat del patro Andreu Sans
Venta de 6 quarteras trigo censo, otorgada por Dn. Bernardo Magin Olives y Martorell, á favor de Dª Mariana Morera y Totozant, dia 26 Mayo de 1783. Cancelada / Acta de la Sra. Maria Anna Morera Vda de 6 quarteras blat cens al for de 4 lliures cens per quartera que Dn. Bernat Olives y Martorell encarregá a son favor
Venta de 8 libras censo, otorgada por Antonio Camps á favor de la fabrica de la Iglesia Parroquial de Ciudadela, dia 7 Diciembre de 1785. Cancelada / Acta de la Obra de la Parroquial Iglesia de Ciutadella de 8 lliures cens que á son favor encarregá Antoni Camps
Venta de 7 quarteras trigo censo, otorgada por Dn. Bernardo Ignacio Olives, á favor de Pedro Torrent, dia 26 Julio de 1798. Cancelada / Acta del honor Pere Torrent de 7 quarteras blat cens ha encarregat a son favor Dn. Bernat Ignaci Olives
Venta de 40 quarteras trigo censo, otorgada por Dn. Bernardo Ignacio Olives y Olives, á favor de Dn. Rafael Carreras, dia 5 Marzo de 1808. Cancelada / Acta de Dn. Rafel Carreras de 40 quarteras blat cens que Dn. Bernat Ignaci Olives ha encarregat á son favor
Venta de 7 libras 10 sueldos censo, otorgada por Dn. Bernardo Ignacio Olives, á favor del Convento de Santa Clara de Ciudadela, dia 14 Julio de 1808. Cancelada / Acta del Convent de Santa Clara de 7 lliures 10 sous cens a 3 per % que Dn. Bernat Iganci Olives ha encarregat á son favor
Venta de 21 quarteras 2 barcellas trigo censo, otorgada por Dn. Bernardo Olives y Olives, á favor de Dn. Juan Pomar, dia 7 Octubre de 1815. Cancelada 7 / Encarregament de 21 quarteras 2 barcellas blat cens firmat per D. Bernat Ignaci Olives á favor del Sr. Juan Pomar
Cesión y resigna de 216 libras 18 sueldos censo, otorgada por Dn. Bernardo Ignacio Olives y Olives, á favor de la herencia de Dª Josefa Olives, dia 19 Noviembre de 1816. Cancelada / Copia privada de una escriptura de resigna firmada per D. Bernat Ignaci Olives á favor dels hereus de Dª Josefa Olives
Venta de 22 libras 10 sueldos censo, otorgada por el Sr. Conde de Torre Saura Dn. Bernardo Ignacio Olives, á favor de la Comunidad de Presbiteros de Ciudadela, dia 11 Marzo de 1831. Redimido / Acta de venda de 22 lliures 10 sous cens firmat per el Sr. Conde de Torre Saura á favor de esta comunidat de Beneficiats
Venta de 2 quarteras trigo censo, otorgada por Dª Margarita Quart y su hijo Dn. Lorenzo Quart, á favor de Esperanza Parpal, 3 Noviembre de 1674. Cancelada (Quitat als 6 Agost de 1744 per Dn. Bernat Olives i Quart)
Venta de 12 quarteras trigo censo, otorgada por Dª Margarita Quart i su hijo Dn. Lorenzo Quart, á favor del Convento de Santa Clara de Ciudadela, dia 29 Julio de 1675. Cancelada