Correspondència entre Antonia López Villachar, resident a Ciutadella i vídua del coronel d'enginyers Agustín Marqueli, i el seu cosí Bernardo Forstall, resident a Santa Cruz de Tenerife
Conveni y ajust entre la Universidad y el P. Sr. Nicolau Ferrer, 21 Maig 1816
Cartes emeses per Antoni Vidal i Seguí, Juan Vidal i Seguí i Llorenç Puig i Pons adreçades a Juan Miguel Saura i Saura, director de la junta de propietaris de les cavalleries de Menorca, sobre diferents assumptes sobre les cavalleries de l'illa, i rebuts dels pagaments fets per Juan Miguel Saura i Saura a diferents persones per a la prestació de serveis
Correspondència adreçada a Pilar Ponsich i Sarriera, comtessa de Torre-saura, emesa per diferents remitents i familiars entre els anys 1941 i 1950
Cartes emeses per Guillermo Magín Olives i Olives durant la seva estada com estudiant al Col·legi Andresià de les Escoles Pies de València adreçades al seu pare Bernardo Magín Olives i Squella, segon comte de Torre-saura
Debitorio de 30.000 pesetas sin interés firmado por el Sr. D. Pedro José Martorell y Olives á favor de su Sr. Hijo D. Pedro Martorell y Squella. Notaría de D. Nicolás Orfila en Mahón
Document notarial signat pel notari Agustí Carrió sobre els interrogatoris realitzats a diferents testimonis referents a la puresa de sang del metge maonès Pablo Sabater per poder exercir en el Convent dels Carmelites Descalços de Barcelona
Segon Plech co Llibre de Protocol de Pere Antoni Carrio Notº desde 22 Octubre 1756 fins als 13 Abril 1761
Primer Llibre de Protocol de Pere Antoni Carrio Notari desde als 3 Mars 1745 fins als 21 Octubre 1756
Fletament de un barco a favor de Carlos Serra (xabec dit Sant Antoni)
Esborrany d'un acord a signar a Barcelona entre Gabino Martorell i Martorell, Pedro Martorell i Squella, Mª Eugenia Llansà i Pignatelli i Rafael Llansà i Esquivell
Liquidación de las herencias del Hble. Sr. D. Bernardo José de Olives y Vigo y de sus hermanas Dª. Rafaela y Dª Mariana de Olives y Vigo
Testamento de la Sra. Dª Maria Eugenia de Llansa y de Pignatelli otorgado dia 4 de Marzo de 1879 ante D. Francisco Andreu y Pons, Notario de Mahón
Procura de Simon y Sebastia Marquesos á favor de Simon Morera á 3 Novembre 1736