Revocació del poder firmat per Ildefonso Saquer el dia 19 de Febrer de 1809
- ES 7015. ACTS 01-03-01-01-11:9
- Unitat documental simple
- 19/02/1809
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
65 resultats amb objectes digitals Mostra els resultats amb objectes digitals
Revocació del poder firmat per Ildefonso Saquer el dia 19 de Febrer de 1809
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per Angela Quintana Vda a Sebastia Quintana als 29 Agost 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per Rafel Cathala á Juan Monjo als 31 Agost 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per Juan Cabrisses a favor de Gabriel Anrich als 26 Setembre 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per las germanas Sanxo a D. Gil Pasqueda pvre el primer Octubre 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat pel patró Francesch Oleo a favor de sa muller y de sa mara als 23 de Abril 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per lamo Gabriel Vila a Juan Pau Deya als 15 Abril 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per Dn. Antoni Millan pvre a favor de D. Manuel Gonzales als 27 Abril 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per Josepha Febrer a favor de Joseph Capella als 27 Abril 1798
Hi apareix citat el bergantí Atocha
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Procura firmada per Juan Janer a favor del Sr. Pau Ribas als 17 Maig 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per el Convent de Santa Clara al Dt. Dn. Macia Capella pvre als 23 Maig 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Procura firmada per lo honor Gabriel Vila a favor de Juan Rossello als 28 de Maig de 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per Dn. Antoni Pons als 10 Juny 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per el P. Fr. Pere Ferrer [del Convent de Sant Agustí de Ciutadella] als 26 Juny 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per Gabriel Mercadal y sa muller a favor del Dt. Francesc Preto notari als 25 Juny 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per las germanas Sanxo a favor de Dn. Juan Segui als 4 Juliol 1798
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per el Capità Bonaventura Marques al Pº Joseph Bagur als 18 juliol 1809
Hi apareix citat un corsari anomenat Felip àlies "Tigre"
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per el Magch. Francesch Oleo a favor de Joseph Quadrado als 17 Febrer 1809
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura
Poder firmat per Antoni Fornaris a favor de Juan Angel Antig als 20 Janer 1809
Família Olives, 2ª branca / Comtat de Torre-saura